Ветеран танкового производства завода № 183 Георгий Панаиотович Никитин (14.01.1911 – 11.01.1987) родился в Севастополе. В 1924 году в Евпатории окончил начальную школу, спустя год поступил учеником слесаря-механика в кустарную мастерскую.
В 1926 году Г.П. Никитин переехал в Харьков. В ноябре 1928 года биржей труда направлен на Харьковский паровозостроительный завод (ХПЗ впоследствии получил наименование «Завод № 183») учеником разметчика.
Шесть лет проработал в должности разметчика по металлу, одновременно учился на механическом факультете Харьковского вечернего рабочего университета.
С февраля 1934 года по ноябрь 1937 года работал на Харьковском турбинном заводе. Вернувшись на завод № 183, до 1 июня 1939 года работал мастером цеха «700», в котором осуществлялась сборка и сварка корпусов и башен танков БТ-7.
С 1 июня 1939 года по 15 декабря 1940 года в отделе «700» возглавлял цех «713». В это время в отделе «700» была организована сборка и сварка корпусов и башен танков Т-34.
С 15 декабря 1940 года по октябрь 1941 года являлся заместителем начальника цеха «710», в котором производились горячая и холодная штамповка, механическая обработка деталей корпуса и башни танка Т-34.
Вместе с частью работников и оборудования цеха «710» был эвакуирован в Нижний Тагил. С 10 ноября 1941 года по 13 апреля 1942 года в должности старшего мастера отдела «710» на заводе № 183 в Нижнем Тагиле участвует в горячей и холодной штамповке и механической обработке деталей корпуса и башни танка Т-34.С 13 апреля 1942 года по 15 апреля 1943 года – начальник огнерезно-штампового цеха «705», а с 15 апреля по 4 августа 1943 года – мастер в этом же цеху.
5 июня 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий правительства по производству танков Т-34 Г.П. Никитин награжден орденом Ленина.
С 4 августа по 30 ноября 1943 года, будучи заместителем начальника цеха «66», участвует в организации массового производства паяльных ламп, предназначенных для обеспечения пуска дизеля В-2 танка Т-34 в зимних условиях.
С 30 ноября 1943 года по 8 мая 1946 года – начальник цеха отдела «184». В этот период в цехах отдела «184» для танка Т-34 изготавливались: главный фрикцион, бортовые фрикционы, кривошипы направляющих колес, элементы подвески, ведущие колеса и тормозные ленты.
С 8 мая 1946 года по 1 ноября 1949 года – начальник цеха отдела «340», с 1 ноября 1949 года по 8 декабря 1951 года – начальник цеха «710» (механическая обработка броневых деталей корпуса танка Т-54).
С 8 декабря 1951 года по 1 ноября 1953 года – заместитель начальника цеха «130», с ноября 1953 года по август 1961 года – начальник цехов «230» и «27», с 25 августа 1961 года по 2 февраля 1962 года – заместитель начальника корпусов «200» и «260», с февраля 1962 года по сентябрь 1975года – начальник цеха «27». В эти годы Г.П. Никитин участвует в серийном производстве средних танков Т-54, Т-55, Т-62 и основного танка Т-72.
Трудовую деятельность завершил 15 сентября 1975 года. 40 лет трудового стажа на заводе № 183!